张邦英
年12月兼任陕南军区第十九军第一政治委员,1950年5月任党委常委,11月任党委副书记。
1949年10月至1954年12月任中共中央西北局委员。
1949年12月至1953年1月任中其西北军政委员会委员。
1950年1月至1951年3月任中共陕西省委副书记、陕西省人民政府副主席兼陕南区党委书记、行署主任。
1950年2月至1951年3月任陕西省人民政府党组副书记。
1950年8月至1951年3月任陕西省第一届各届人民代表会议协商委员会副主席。
1950年11月至1954年12月调任中共新疆分局第三书记。
1951年1月至1954年12月任新疆军区政治部主任,1951年4月至1953年12月兼任军区军法处处长。
1951年1月至1952年8月任新疆省农民协会筹备委员会主席。
1951年6月至1954年12月任中共中央新疆分局纪律监察委员会书记,新疆军区党委委员、纪律监察委员会书记。
1953年8月至1954年9月任新疆军区党委常委。
1953年1月至1954年12月任西北行政委员会委员。
1953年11月至1954年7月兼任新疆分局党枝较长。
1954年3月至12月调任中共西北局农村工作部部长。7月至12月任中共西北局组织部长。
1955年初兼任中其中央西北地区工作部副部长。
1955年1月至1956年12月任中共中央书记处第二办公室副主任。
1956年11月至1960年10月任中共中央交通工业部副部长。
1960年11月至1966年12月任中共中央华北局候补书记。“文化大革命”中受迫害,平反后,1975年6月至1976年10月任中共山西省委统战部部长。
1977年12月至1979年12月任山西省第四届政协副主席。
1978年5月至1982年3月任中华人民共和国民政部副部长、党组成员。第一届全国人大常委,第三、第四、第五届全国政协南委。中共七大、八大代表。十二大、十三大当选中央顾问委员会委员。党的十三大、十四大、十五大、十六大特邀代表。2010年6月29日病故,享年100岁。